陕西省政府领导班子
截止2020年11月,陕西省政府领导班子:
1、赵一德:候补中央委员,副书记、省长。
2、梁桂:常委、常务副省长。
3、魏增军:副省长,省政协副主席。
4、赵刚:副省长。
5、徐启方:副省长,宝鸡市委书记。
6、方光华:副省长。
7、徐大彤:副省长。
8、程福波:副省长。
9、方玮峰:秘书长。
扩展资料:
主要职责
1、领导所属各工作部门和下级人民政府的工作。
2、改变或者撤销所属各工作部门的不适当的命令、指示和下级人民政府的不适当的决定、命令。
3、依照法律的规定任免、培训、考核和奖惩国家行政机关工作人员。
4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
参考资料:百度百科-陕西省人民政府
参考资料:中国经济网-最新陕西省政府领导名单和简历
陕西省民政厅的主要领导
1、郭社荣:党组书记、厅长
郭社荣,男,汉族,1961年8月出生,陕西勉县人,1983年8月参加工作,1983年1月加入中国共产党,大学本科学历,农学学士。现任陕西省民政厅党组书记、厅长,陕西省老龄工作委员会办公室主任(兼)。主持省民政厅全面工作。
2、曾明:党组副书记、副厅长
曾明,男,汉族,1965年3月生,四川资阳人,1987年7月参加工作,1985年5月加入中国共产党。在职研究生学历,现任陕西省民政厅副厅长、党组副书记。
3、戈养年:党组成员、副厅长
戈养年,男,汉族,1965年10月出生,陕西户县人,1984年10月参加工作,1986年8月加入中国共产党,中国青年政治学院青年思想教育专业毕业,在职研究生学历、法学学士、工商管理硕士。现任陕西省民政厅党组成员、副厅长。
4、毛小萌:党组成员、驻厅纪检监察组组长
毛小萌,男,汉族,1969年11月出生,陕西西安人,1991年8月参加工作,1994年6月加入中国共产党,西北大学计算机科学系计算机软件专业毕业,在职研究生学历、工程硕士。现任驻厅纪检监察组组长,党组成员。
5、郭惠敏:党组成员、副厅长
郭惠敏,女,汉族,1966年5月生,河南永城人,1985年7月参加工作,1985年4月加入中国共产党。在职研究生学历,现任陕西省民政厅副厅长、党组成员。
参考资料:陕西省民政厅–领导信息
陕西省公安厅全员名单
陕西省公安厅领导信息如下:
胡明朗:陕西省副省长,省委政法委委员、副书记,省公安厅党委书记、厅长,督察长,一级警监警衔。
曾 岚 :省公安厅常务副厅长(正厅长级)、党委副书记,一级警监警衔。
向书茂:省公安厅党委委员、副厅长,二级警监警衔。
李向阳:省公安厅党委委员、副厅长,二级警监警衔。
袁忠民:省公安厅党委委员、陕西省纪委派驻省公安厅纪检组组长。
张安新:省公安厅党委委员、正厅级侦查员,二级警监警衔。
公培明:省公安厅党委委员、政治部主任,二级警监警衔。
杜清江:省公安厅党委委员、副厅长,二级警监警衔。
郭平社:省公安厅党委委员、交通管理局(交通警察总队)局长(总队长),二级警监警衔。
徐南兰:副厅级侦察员
内设机构
陕西省公安厅设有办公室、研究室、指挥中心、政治部、省纪委驻省公安厅纪检组、警务督察总队、直属工作处、警务保障部、治安管理局、出入境管理局、禁毒总队、刑事侦查局、法制总队、监所管理总队、经济犯罪侦查总队。
科技信息化处、交警总队、环境与食品药品犯罪侦查总队、离退休人员服务管理处、边防局、警卫局等内设部门,分别承担有关业务工作。陕西省公安厅机场公安局为陕西省公安厅直属行政机构。
西铁公安局、走私犯罪侦查局、省森林公安局、民航西北管理局公安局列入陕西省公安厅序列,接受主管部门和省公安厅双重领导。
扩展资料:
主要职责
维护社会稳定;预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;组织、实施消防工作,实行消防监督;
管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施;管理集会、游行、示威活动;
管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被告宣告缓刑、 假释的罪犯实行监督、考察;
监督管理计算机信息系统的安全保护工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
参考资料来源:百度百科-陕西省公安厅
陕西省人力资源和社会保障厅的主要领导是哪些人?
领导成员如下:
1,厅长 冯力军 2,厅巡视员 雷宝岐
3,党组成员、驻厅纪检组组长 王鹏民 4,党组成员、副厅长雷耀堂
5,党组成员、省军转办主任 史新喜 6,党组成员、副厅长王晓驰
7,党组成员、副厅长刘会民 8,党组成员、副厅长 张虎成
9,党组成员、省社会保障局局长李军 10,副巡视员 叶利朝
11,副巡视员 余洪生 12,省外国专家局局长 兰壮丽
根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈陕西省人民政府机构改革方案〉的通知》(厅字〔2008〕23号),设立省人力资源和社会保障厅,为省政府组成部门。
(一)管理省公务员局。
(二)高校毕业生就业管理的职责分工。毕业生就业政策由省人力资源和社会保障厅牵头,会同省教育厅等部门拟订;毕业生离校前的就业指导和服务工作,由省教育厅负责;毕业生离校后的就业指导和服务工作,由省人力资源和社会保障厅负责。
(三)原省人事厅、省劳动和社会保障厅所属的事业单位整建制划归省人力资源和社会保障厅管理。
陕西省组织部领导名单。程光明具体任何职
王晓林,男,1965年10月生,陕西大荔人,1987年1月入党,1983年9月参加工作,全日制大学学历、军事学双学士,讲师。现任省委组织部副部长,拟任西安市委委员、常委、组织部部长。
张光进,男,汉族,1963年6月生,1985年7月参加工作,1994年12月入党,中国人民大学生产力布局专业毕业,省委党校研究生学历。拟提名为省人社厅厅长人选,任省委组织部副部长、省人社厅党组书记。
程光明,男,1968年5月生,湖北郧西人,1988年5月入党,1984年10月参加工作,在职研究生学历。现任陕西省人民政府督查专员。
扩展资料
10月13日,陕西省组织部围绕深入开展“两学一做”学习教育,以纪念红军长征胜利80周年、继承和弘扬“长征精神”为主题,组织近70名党员干部赴蓝田县葛牌镇革命纪念馆开展党日活动。
纪念馆以徐海东、程子华、吴焕先等红二十五军领导人为主体,通过文物、插图、场景等生动展示了工农红军艰苦卓绝的光辉历程,诠释了长征精神的深远指导意义和巨大时代价值。随后,大家参观了红二十五军军部旧址以及文公岭战斗遗址。
参考资料来源:
人民网-中共陕西省委组织部干部任职公示
百度百科-程光明
陕西省委常委名单最新
截止2021年1月,陕西省委常委名单:
1、刘国中,中央委员,书记、省人大常委会主任。
2、赵一德,候补中央委员,副书记、省长。
3、胡衡华,候补中央委员,副书记。
4、张广智,常委、组织部长。
5、梁桂,常委、常务副省长。
6、徐新荣,候补中央委员,常委、延安市委书记。
7、王晓,常委、宣传部部长。
8、王兴宁,中央纪委委员,常委、省纪委书记,省监委主任。
9、庄长兴,常委、政法委书记。
10、王浩,常委、西安市委书记。
11、杨志斌,常委、陕西省军区司令员。
扩展资料:
简介
1、刘国中,男,汉族,1962年7月生,黑龙江望奎人,1982年8月参加工作,1986年11月加入中国共产党,哈尔滨工业大学金属材料及工艺系压力加工专业毕业,研究生学历,工学硕士学位。
2、赵一德,男,汉族,1965年2月生,浙江温岭人,1983年8月参加工作,1985年1月加入中国共产党,省委党校研究生学历。
3、胡衡华,男,汉族,1963年6月出生,湖南衡南人,工商管理硕士学位,高级工程师。1983年7月参加工作,1985年6月入党。
参考资料:中国经济网-陕西党委常委领导名单和简历